Trosolwg o’r elusen SARAH WILHELMINA BRANDE
Rhif yr elusen: 1112467-5
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 29 APRIL 1960 AS AMENDED BY SCHEMES DATED 1 NOVEMBER 1971, 14 JANUARY 1975, AND 11 DECEMBER 2001, ORDER DATED 26 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF POOR LYING IN WOMEN.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF CHISWICK.
Hanes cofrestru
- 26 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.