Hanes ariannol MILTON KEYNES CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 800012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £631.67k £725.98k £843.99k £749.55k £885.87k
Cyfanswm gwariant £516.75k £575.90k £712.81k £736.41k £892.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £343.92k £475.23k £166.84k £291.70k £423.39k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £100.00k £107.98k £100.00k £115.00k £110.15k
Incwm o roddion a chymynroddion £9.45k £10.16k £7.03k £36.29k £27.70k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £621.73k £715.72k £786.30k £707.60k £841.52k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £488 £95 £35 £5.66k £16.65k
Incwm - Arall £0 £0 £50.63k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £501.58k £560.73k £695.69k £719.22k £874.48k
Gwariant - Ar godi arian £15.18k £15.17k £17.11k £17.19k £18.29k
Gwariant - Llywodraethu £2.17k £2.00k £9.81k £2.20k £2.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0