THE ROYAL YEOMANRY REGIMENTAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support and promote the activities of the Royal Yeomanry Regiment and provide welfare support to current and past members of the association.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Medi 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Simon John McMenemy VR | Cadeirydd | 24 January 2017 |
|
|||||||
Matthew Thomas Webb | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|||||||
Col Thomas William Hinton Bragg VR | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||||
BSM Richard John Llewellyn VR | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||||
Major Andrew Franklin | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||||
Major Jonathan Astley VR | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||||
Colonel Newton Astbury | Ymddiriedolwr | 21 January 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.71k | £35.36k | £34.21k | £36.42k | £29.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.86k | £34.77k | £25.30k | £26.89k | £31.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 08 Ionawr 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 08 Ionawr 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 18 Mawrth 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 18 Mawrth 2022 | 80 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 28 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST AUGUST 1988
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ROYAL YEOMANRY BY: (A) MAINTAINING CONTACT BETWEEN PAST AND PRESENT MEMBERS OF THE REGIMENT, PROVIDING FOR SOCIAL GATHERINGS FOR THEM; AND (B) FOSTERING ESPRIT DE CORPS COMRADESHIP AND THE WELFARE OF THE REGIMENT AND PRESENTING ITS TRADITIONS. (2) TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY MEMBERS OF THE ASSOCIATION MEMBERS OF THE REGIMENT AND THEIR DEPENDANTS, WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Langridge Farm
Hook Lane
West Hoathly
East Grinstead
RH19 4PT
- Ffôn:
- 07717746535
- E-bost:
- 224mcmen@armymail.mod.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window