Hanes ariannol UNITED BIBLE SOCIETIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.17m | £42.20m | £35.45m | £31.00m | £38.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.89m | £41.21m | £31.57m | £30.35m | £37.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.55m | £31.16m | £28.07m | £23.65m | £29.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.54m | £10.04m | £6.78m | £6.62m | £8.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08m | £994.48k | £609.65k | £727.08k | £893.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £446.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.75m | £41.06m | £31.45m | £30.22m | £37.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £143.26k | £145.53k | £115.49k | £122.39k | £126.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £92.88k | £89.13k | £19.85k | £10.76k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £26.76m | £31.08m | £23.65m | £24.52m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £143.26k | £145.53k | £115.49k | £122.39k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.