HOLNE CHURCH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity invested the monies from the sale of the Church House Inn, Holne in 2018. The income from the investment is exclusively used for the upkeep and maintenance of the Church of St Mary the Virgin, Holne. The charity also holds the Playpark, Holne in trust for the recreation and enjoyment by the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 07 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Ann Owen | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|||||
Rebecca Scott | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Colin Watson Jones | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Bryan Geoffrey Simon Booty | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Anthony Paul Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12 | £10.00k | £10.00k | £40 | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.86k | £568 | £15.20k | £92.70k | £196 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 5TH JANUARY 1987 AND ORDER OF 11 MARCH 2004, AMENDED 30 APRIL 2004
Gwrthrychau elusennol
(A) TOWARDS THE UPKEEP, MAINTENANCE, REPAIR AND INSURANCES AGAINST FIRE AND OTHER USUAL RISKS OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN, HOLNE AND THE MAINTENANCE OF THE SERVICES THEREIN. (B) TOWARDS THE REPAIR, MAINTENANCE AND INSURANCE OF THE FURNITURE AND CONTENS OF THE SAID PARISH CHURCH.
Maes buddion
PARISH OF HOLNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Andrews Parish Church
West Street
Ashburton
NEWTON ABBOT
Devon
TQ13 7DT
- Ffôn:
- 01364 654280
- E-bost:
- anthonyfp999@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window