THE ST BARTHOLOMEW'S SCHOOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim if the Trust is to enhance and enrich the education and school life of the pupils of St bartholomew's School, by providing extra resources that cannot be met within the annual budget provided by the department of Education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 06 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Hutchinson | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|||||
Charles Warner | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Leila Hewetson | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Matthew Franklin-Wilson | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Dr David William Fitter | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rosie Brenton | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
PATRICIA RAY | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.90k | £6.50k | £16.90k | £4.41k | £6.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.72k | £12.54k | £15.66k | £3.97k | £156 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 14 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 13 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19/09/1988 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/10/2015
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT ST BARTHOLOMEW'S SCHOOL IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL NOT PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. BARTHOLOMEWS SCHOOL
ANDOVER ROAD
NEWBURY
RG14 6JP
- Ffôn:
- 01635576344
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window