ymddiriedolwyr WOOLSTORE COUNTRY THEATRE
Rhif yr elusen: 800154
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Robert Bramwell | Cadeirydd | 02 March 2020 |
|
|
||||
Bridget Lorimer | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
William Johnson | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Louise Nash | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Alan Biggs | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Mike Walker | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Caroline Thorton | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
Bridget Katharine Eileen Lorimer | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
DIANE HARVEY | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
DAVID NORTH | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
SARAH ARCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.