THE MARY SHERIDAN CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of mentally or physically handicapped children and young persons wholly or mainly in the county of Kent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 06 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE MARY ESME VAILE | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY PATRICK BOLTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £559 | £577 | £552 | £546 | £520 | |
|
Cyfanswm gwariant | £558 | £2.45k | £2.51k | £2.80k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 182 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD SEPTEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF MENTALLY OR PHYSICALLY HANDICAPPED CHILDREN OR YOUNG PERSONS WHOLLY OR MAINLY IN THE COUNTY OF KENT IS THE AREA FOR THE TIME BEING OR OF THE IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD OR FOR SUCH OTHER AREAS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME AT THEIR DISCRETION DETERMINE WHO AREA ATTENDING OR WHO HAVE ATTENDED OR WILL ATTEND THE CHILD DEVELOPMENT UNIT AT THE DISTRICT GENERAL HOSPITAL FOR SUPPORTING CHARITABLE WORK OF THE SAID UNIT.
Maes buddion
COUNTY OF KENT AND NEIGHBOURHOOD AT TRUSTEES' DISCRETION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEARNLEY
BEKESBOURNE ROAD
BRIDGE
CANTERBURY
CT4 5AE
- Ffôn:
- 01227451304
- E-bost:
- DEARNLEY71@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window