Dogfen lywodraethu BRITISH SOCIETY FOR DERMATOLOGICAL SURGERY
Rhif yr elusen: 800213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 JUL 1988 AS AMENDED ON 01 JUL 1992 AS AMENDED ON 04 JUL 2001 AS AMENDED ON 03 JUL 2003 AS AMENDED ON 04 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSE OF THE GROUP IS TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT INTEREST IN A KNOWLEDGE OF DERMATOLOGICAL SURGERY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.