ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY FOR DERMATOLOGICAL SURGERY
Rhif yr elusen: 800213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bray | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Dr Lisa Naysmith | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Stephen Keohane | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Syed Walayat Hussain | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Dr Thomas Oliphant | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Harvinder Ghura | Ymddiriedolwr | 06 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.