Ymddiriedolwyr THE DODBROOKE PARISH CHARITY
Rhif yr elusen: 800214

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET HILARY WINGATE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Kenneth Court | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||
Harriet George | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Philip Cole | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
AMANDA BLOOMER | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
JOHN DYSON DODWELL | Ymddiriedolwr | 24 February 2012 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BARRY LANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.