DREAMS COME TRUE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Dreams Come True is a national charity that brings joy to terminally and seriously ill children and young people by making their treasured dreams come true. Since it was founded in 1988 it has brought joy to more than 5,000 children across the UK. Dreams include meeting a favourite sports or pop star, swimming with dolphins, starring in a rock concert, equipment and holidays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£904,690
Roddion a chymynroddion | £500.88k | |
Weithgareddau elusennol | £182.20k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £213.23k | |
Buddsoddiadau | £8.39k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,042,045
Codi arian | £405.41k | |
Weithgareddau elusennol | £636.63k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £405.41k | |
Gwariant elusennol | £636.63k |
Pobl

11 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- DREAMS COME TRUE CHARITY LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anselmo Linares | Cadeirydd | 25 June 2020 |
|
|
||||
Jonathan Richard Peppiatt | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Gavin Antony Peter Lyons | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Karen Diana Wilson | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Jayne Louise Franks | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr MarshaMaria Quallo-Wright | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Patrick Leoni Sceti | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
Rachel Louise Humphrey | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
Annabelle Vaughan | Ymddiriedolwr | 04 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £938.32k | £1.19m | £1.15m | £904.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.47m | £962.49k | £1.20m | £1.15m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £804.99k | £405.34k | £619.16k | £376.42k | £500.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £357.27k | £85.56k | £106.93k | £0 | £213.23k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £574.08k | £415.89k | £461.42k | £768.93k | £182.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £199.30k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22 | £14 | £0 | £0 | £8.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £31.52k | £185 | £168 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £395.42k | £311.61k | £366.35k | £177.12k | £33.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £936.96k | £590.11k | £901.72k | £874.57k | £636.63k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £537.61k | £372.38k | £296.24k | £277.21k | £405.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.99k | £2.37k | £0 | £27.50k | £25.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.48k | £8.17k | £16.54k | £7.25k | £6.72k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2 | £2 | £2 | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £744.39k | £745.79k | £675.40k | £636.34k | £526.91k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £135.54k | £157.80k | £106.05k | £63.96k | £91.35k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/10/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/12/2012 as amended on 13 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE TO PROMOTE AND FURTHER THE CARE, RELIEF, AND TREATMENT FOR CHILDREN 5-17 YEARS OF AGE ("SICK CHILDREN") IN PARTICULAR THOSE LIVING IN DEPRIVED COMMUNITIES WITHIN GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, WHO HAVE SERIOUS ILLNESSES, LIFE-LIMITING CONDITIONS AND DISABILITIES.
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Azets Holdings Ltd
Ashcombe Court
Woolsack Way
GODALMING
Surrey
GU7 1LQ
- Ffôn:
- 01428726330
- E-bost:
- info@dreamscometrue.uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window