PAINTER STAINERS FINE ART TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Protecting, repairing, restoring pictures, silverware and other treasures
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 19 Hydref 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN ETIENNE PRYOR | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||
PHILIP BROADHEAD | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Peter John Huddleston | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Julian Edward Christian Briant | Ymddiriedolwr | 18 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2019 | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.66k | £23.66k | £5.88k | £5.55k | £20.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.31k | £43.31k | £7.93k | £8.53k | £9.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2023 | 12 Rhagfyr 2024 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2022 | 11 Ionawr 2024 | 146 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2021 | 11 Ionawr 2024 | 511 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2020 | 19 Hydref 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2019 | 03 Chwefror 2021 | 169 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED THE 27TH SEPTEMBER 1988 AS AFFECTED BY SCHEME DATED 15 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT, RESTORE AND TO PRESERVE FOR THE BENEFITS OF THE CITY OF LONDON THE LIVERY OF THE DONOR AND ANY OTHER PERSONS THE PICTURES, SILVERWARE AND OTHER TREASURES COMPRISING THE TRUST FUND.
Maes buddion
THE CITY OF LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Worshipful Company of Painter
Stainers
Painters Hall
9 Little Trinity Lane
LONDON
EC4V 2AD
- Ffôn:
- 02072367070
- E-bost:
- clerk@painters-hall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window