Ymddiriedolwyr Family Holiday Charity
Rhif yr elusen: 800262

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Webb | Cadeirydd | 08 May 2025 |
|
|
||||
Ben Leet | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|
||||
Saket Jasoria | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Adam Mark Reeves | Ymddiriedolwr | 08 August 2024 |
|
|
||||
Davinia Batley | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
INGRID BUSSELL | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Jaqueline Ann Kerslake | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Julie Dawn Tucker | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.