Hanes ariannol NEWSLINE TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION (SOUTH WEST SOMERSET)

Rhif yr elusen: 800314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £336 £2.27k £2.38k £1.70k £1.30k
Cyfanswm gwariant £1.36k £1.54k £1.70k £881 £1.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A