Ymddiriedolwyr NEWSLINE TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION (SOUTH WEST SOMERSET)

Rhif yr elusen: 800314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
VALERIE BRACHER Cadeirydd 30 June 2016
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Susan George Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Anne Fruin Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Hilary Hooper Ymddiriedolwr 22 October 2017
Dim ar gofnod
Julie Peadon Ymddiriedolwr 10 October 2017
Dim ar gofnod
Graham Everitt Ymddiriedolwr 27 June 2013
Dim ar gofnod
DAVID PEADON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod