THE EXAMINATION PRIZE FUND OF THE INSOLVENCY PRACTITIONERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards prizes for success in insolvency examinations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARRIE-ANN JAMES | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
KEVIN HELLARD | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
LLOYD HINTON | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41k | £833 | £653 | £1.30k | £1.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14TH OCOTBER 1988
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT AND EDUCATION OF MEMBERS OF THE INSOLVENCY PRACTITIONERS ASSOCIATION, PERSONS SEEKING TO BECOME SUCH MEMBERS OR SEEKING TO OBTAIN AN INSOLVENCY QUALIFICATION.(FOR FURTHER DETAIL PLEASE SEE CLAUSE 4(A) OF THE TRUST DEED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
INSOLVENCY PRACTITIONERS ASSN
WORKING FROM SOUTHWARK
32-40 BLACKFRIARS ROAD
LONDON
SE1 8PB
- Ffôn:
- 02076235108
- E-bost:
- sarahm@ipa.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window