CHIPPING NORTON LOCAL HISTORY SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Runs the Chipping Norton Museum of Local History which collects and preserves artefacts,archives and photographs relating to Chipping norton and the surrounding area. Arranges speakers for a monthly of members
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 23 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1205796 CHIPPING NORTON LOCAL HISTORY SOCIETY CIO
- 28 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- 23 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CHIPPING NORTON MUSEUM OF LOCAL HISTORY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.86k | £14.66k | £2.15k | £7.34k | £11.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.38k | £7.59k | £8.20k | £10.49k | £8.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £13.00k | N/A | N/A | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 19TH OCTOBER 1987 AND 11TH MAY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF CHIPPING NORTON, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF A MUSEUM.
Maes buddion
CHIPPING NORTON AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window