Hanes ariannol ST JOHN'S INTERNATIONAL SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 800340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.67k £3.29k £10.30k £11.43k £10.84k
Cyfanswm gwariant £3.00k £3.55k £5.25k £5.55k £14.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A