EMBASSY BIBLE COLLEGE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education and ministry to the poor
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
- 03 Ebrill 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- EMBASSY BIBLE SCHOOL (Enw gwaith)
- EMBASSY CHRISTIAN OUTRACH (TRUST) (Enw gwaith)
- EMBASSY CHRISTIAN OUTREACH (Enw gwaith)
- EMBASSY CHRISTIAN OUTREACH FUND (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.17k | £2.97k | £686 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.97k | £2.97k | £1.50k | £5.12k | £3.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 13 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 20 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 07 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 16 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23/10/1988 AS AMENDED ON 28/08/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE WORD OF GOD IN LONDON AND SUCH OTHER PLACE AND PLACES AS SHALL BE DECIDED UPON BY THE TRUSTEES AND TO PROVIDE PASTORAL CARE AND HEADLING FOR PEOPLE OF ALL AGES AND OUTLOOKS HOLDING SERVICES, DISCUSSIONS AND MEETINGS FOR PRAYER AND BIBLE STUDY, AND BY PROVIDING SUITABLE CRISTIAN LITERATURE AND OTHER TEACHING SIDS.
Maes buddion
LONDON AND ELSEWHERE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window