CHELTENHAM PHILHARMONIC ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
109 ARTS / CULTURE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MICHAEL KILSHAW | Cadeirydd | 16 October 2013 |
|
|
||||
Rowan Dalglish-Plant | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Caroline Dalglish-Plant | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Ann Elizabeth Pegg | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Catherine Mair Mainwaring | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
RACHEL LOUISE WILKES | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
BHAVANDEEP STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
WENDY ELIZABETH PRICE | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
JEFF POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.94k | £11.78k | £1.26k | £20.98k | £19.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.43k | £8.01k | £449 | £20.52k | £18.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | N/A | N/A | £300 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Tachwedd 2024 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Gorffennaf 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14TH OCTOBER 1988
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPPECTS BY PROVIDING FACILITIES FOR THE PLAYING OF ORCHESTRAL MUSIC ON A RECREATIONAL BASIS, TO GIVE PUBLIC CONCERTS, AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE CHELTENHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Moorend Road
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL53 0EP
- Ffôn:
- 01242268926
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window