ST MARY'S SCHOOL ASCOT CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity promotes the charitable work of the Congregation of Jesus which promotes and provides for the advancement of education and religion, (with preference to girls of the Roman Catholic faith) and to help develop St Mary's School Ascot in the provision of bursaries, scholarships and grant-in-aid for the benefit of present and future pupils and for the maintenance and support of the school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia Faye Brooks | Cadeirydd | 05 October 2017 |
|
|||||
MILLIE WENTWORTH-STANLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Charlotte McBride | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Lisabel Mary Miles | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Stuart Walter Mitchell | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Calum Sillars | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £535.41k | £229.78k | £162.05k | £302.66k | £281.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.24k | £314.68k | £254.83k | £189.62k | £237.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £393.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £142.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £152.47k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.76k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.76k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 13 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Gorffennaf 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02/11/1988 AS AMENDED BY DEED DATED 25/03/2013 AS AMENDED BY DEED DATED 23/06/2015
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE CHARITABLE WORK CARRIED ON OR PROMOTED OR SUPPORTED BY THE INSTITUTE BEING WORK TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RELIGION (WITH PRECEDENCE TO FEMALE CHILDREN OF THE ROMAN CATHOLIC FAITH) AND TO HELP TO DEVELOP ST MARY'S SCHOOL ASCOT WHERESOEVER BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
WINDSOR AND MAIDENHEAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. MARYS SCHOOL
ST. MARYS ROAD
ASCOT
SL5 9JF
- Ffôn:
- 01344293620
- E-bost:
- bursar@st-marys-ascot.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window