Dogfen lywodraethu ENGLISH DISABLED FLY FISHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH SEPTEMBER 1987 AS AMENDED 17TH SEPTEMBER 1988, 14 SEPTEMBER 1996, 13 SEPTEMBER 1997,12 SEPTEMBER 1998 AND 2ND SEPTEMBER 2000.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE DISABLED THROUGH THE ENCOURAGEMENT, PROMOTION AND DEVELOPMENT OF FLY FISHING FOR COMPETITION AND RECREATION AMONGST DISABLED PEOPLE SO TO ENABLE THEM AND ENCOURAGE THEM TO COMPETE AND INTEGRATE WITH ABLE-BODIED PEOPLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.