DEAF COMMUNICATIONS ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Description of Charity Activities: (max. 400 characters) Advising employees & employers. Advising on enviornment and resourses for the hearing impared. Advising on and research into hereditory, progessive, high tone sensorinural loss. Developing original equipment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Essex
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1988: Cofrestrwyd
- 14 Mehefin 2013: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- HEARING LINK (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 30/03/2009 | 30/03/2010 | 30/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1 | £0 | £10 | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1 | £0 | £30 | £3 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2011 | 12 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mawrth 2010 | 10 Mawrth 2011 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mawrth 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH DECEMBER 1988
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE DEAF OR HARD OF HEARING BY PROVISION, STAFFING AND MAINTENANCE OF COMMUNICATIONS CENTRES.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE HILLINGDON LB
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window