Ymddiriedolwyr THE RAILWAY LAND WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 800655

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Rideout | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Sandra Llewellyn | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Saunders | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Ryan Myint | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Julie Lloyd | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Antonia Scarr | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
Angela Smith | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Barry McNulty | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
James Hillage | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.