Hanes ariannol SEATON HOUSE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 800673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.59m | £1.63m | £1.73m | £1.78m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.51m | £1.56m | £1.65m | £1.78m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.84k | £96.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.34k | £1.42k | £5.00k | £1.29k | £100 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.86k | £13.59k | £1.95k | £3.40k | £3.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.50m | £1.57m | £1.72m | £1.74m | £1.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.28k | £2.26k | £3.18k | £3.84k | £13.68k | |
|
Incwm - Arall | £78.55k | £41.03k | £8.05k | £23.31k | £27.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.50m | £1.56m | £1.65m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.68k | £4.72k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.88k | £4.74k | £4.97k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.