Hanes ariannol OPERATION HAPPY CHILD

Rhif yr elusen: 800793
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £16.32k £58.27k £27.48k £12.11k £3.11k
Cyfanswm gwariant £16.76k £26.10k £36.95k £104.06k £221.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A