Hanes ariannol SOUTHWICK PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 800799
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/10/2016
Cyfanswm Incwm Gros £50.03k £44.79k £54.15k £63.07k £46.04k
Cyfanswm gwariant £50.21k £47.26k £53.09k £68.75k £54.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £36.69k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0