Hanes ariannol THE GREEN HOUSE BRISTOL
Rhif yr elusen: 800806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £377.35k | £709.03k | £801.79k | £896.38k | £887.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.01k | £479.23k | £553.45k | £979.54k | £825.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £293.87k | £526.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £312.10k | £340.92k | £655.00k | £543.78k | £297.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £82.13k | £19.09k | £58.72k | £53.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £395.53k | £782.71k | £837.66k | £833.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £81 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £231.29k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £414.30k | £539.08k | £975.50k | £816.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £15.33k | £14.38k | £940 | £9.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £9.95k | £0 | £2.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £37.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £49.60k | £0 | £3.10k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.