Dogfen lywodraethu THE GREEN HOUSE BRISTOL
Rhif yr elusen: 800806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (41 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 AUGUST 1989 AS AMENDED 5 MARCH 1997, 9 MAY 2005 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 9 DECEMBER 2010 as amended on 09 Dec 2010 as amended on 15 Jan 2022 as amended on 15 Jan 2022 as amended on 29 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
To promote the health and wellbeing and support the recovery of people who have been affected by sexual violence and abuse
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED - IN PRACTICE AVON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.