Dogfen lywodraethu THE OVER DAY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/01/1989 AS AMENDED ON 28/04/1992 AS AMENDED ON 12/05/1992 AS AMENDED ON 05/10/1993 AS AMENDED ON 11/06/1996 AS AMENDED ON 07/06/1999 AS AMENDED ON 16/06/2008 AS AMENDED ON 19/10/2009 AS AMENDED ON 04/06/2013 AS AMENDED ON 23/06/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED AND IN PARTICULAR TO PROVIDE A DAY CENTRE FOR THE CARE OF ELDERLY OR FRAIL PERSONS RESIDENT IN OVER AND THE SURROUNDING VILLAGES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
OVER AND SURROUNDING VILLAGES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.