Hanes ariannol BEAUFORT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 800843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £340.50k | £353.92k | £267.62k | £283.23k | £337.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £321.52k | £319.62k | £300.97k | £261.82k | £314.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £110.45k | £25.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.