THE DAY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 800930
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of homes for the elderly.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £169,782
Cyfanswm gwariant: £189,171

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON FRANCIS POTT FRICS Cadeirydd
THE FENNELL MEMORIAL HOMES
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
BURY ST EDMUNDS HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ICKWORTH CHURCH CONSERVATION TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 112 diwrnod
DOCTOR CLOPTON'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDHALL FEOFFMENT ALMSHOUSE RESIDENTS' CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GUILDHALL FEOFFMENT
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
CHARITY OF SIR JOHN JAMES
Derbyniwyd: Ar amser
BATTELEY AND SUTTON RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARITY OF SIR THOMAS AND LADY KYTSON
Derbyniwyd: 133 diwrnod yn hwyr
GUILDHALL FEOFFMENT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GENERAL THE HONOURABLE SIR WILLIAM HERVEY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod
THE LITTLE GIDDING TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Peter Denning Ymddiriedolwr 12 January 2023
Dim ar gofnod
Rev Helen Norris Ymddiriedolwr 17 June 2021
Dim ar gofnod
Timothy Thomas Ymddiriedolwr 04 March 2010
LADY CATHERINE GARDEMAU'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GARDEMAU CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LADY CATHERINE GARDEMAU'S CHARITY FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
SYLVIA JUNE BICKERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £181.87k £184.10k £153.00k £164.85k £169.78k
Cyfanswm gwariant £176.50k £180.67k £161.83k £194.59k £189.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.20k £18.71k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 16 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 16 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 30 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 10 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 07 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 07 Chwefror 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 22 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Haysel House
Mary Day Close
Coddenham
IPSWICH
IP6 9SR
Ffôn:
01449761732
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael