Hanes ariannol THE WORLD PARROT TRUST

Rhif yr elusen: 800944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £526.04k £1.52m £605.71k £420.89k £1.17m
Cyfanswm gwariant £602.28k £509.18k £715.55k £604.27k £506.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £6.71k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £487.52k £1.48m £392.15k N/A £1.08m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £38.42k £35.96k £78.46k N/A £26.80k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £134.89k N/A £50.71k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £105 £117 £216 N/A £12.18k
Incwm - Arall £0 £6.71k £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £14.69k £1.20m £31.75k N/A £948.73k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £553.26k £464.51k £657.20k N/A £485.32k
Gwariant - Ar godi arian £49.02k £44.67k £58.35k N/A £21.24k
Gwariant - Llywodraethu £146.22k £2.70k £9.39k N/A £9.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £94.14k £0 £0 N/A £14.10k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0