ymddiriedolwyr THE ROMAN RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 800983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIE REYNOLDS | Cadeirydd | 01 March 2019 |
|
|
||||
Jonathan Peter Hollow | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Amanda Hart | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Professor Daniel Pett | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Dr Eleanor Ghey | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Dr Will Bowden | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Dr Philippa Walton | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.