Learning Disability Network London Limited

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing quality services and creating new opportunities for people with learning disabilities and their families. Our services include registered care, supported housing, community support, leisure activities, short breaks, a drop in, playschemes, a children and family centre, a pre-school nursery, play and youth services and a family support service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£20,961,925
Roddion a chymynroddion | £49.19k | |
Weithgareddau elusennol | £20.54m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £73.55k | |
Buddsoddiadau | £295.28k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£20,793,717
Codi arian | £205.92k | |
Weithgareddau elusennol | £20.59m | |
Arall | £0 |
£633,456 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,621,963 o 13 gontract(au) llywodraeth a £51,615 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £205.92k | |
Gwariant elusennol | £20.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £168.21k |
Codi arian a Arall Gwariant | £205.92k | |
Gwariant elusennol | £20.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £801.66k |
Pobl

502 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
153 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
- LDN London (Enw gwaith)
- Learning Disability Network London (Enw gwaith)
- Learning Disability Network London (Enw blaenorol)
- THE WESMINSTER SOCIETY (Enw blaenorol)
- THE WESTMINSTER SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
- THE WESTMINSTER SOCIETY FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNNE PEACOCK | Cadeirydd | 30 March 2016 |
|
|
||||
Dharmaratnam Raguraj | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
James Gordon Blair | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Lindy Jane Shufflebotham | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Martin Keith Rodwell | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Adam Bharucha | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Emma Siobhan Baird | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
David Richard Vernon Luscombe | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Ian Spenser Jackson | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||
Jeffrey Martin Mendzil | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Martin Joel Haarmans | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Michael Webber | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.53m | £16.61m | £19.23m | £19.11m | £20.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.56m | £16.92m | £19.04m | £19.39m | £20.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.26m | £12.91m | £16.59m | £18.46m | £19.62m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £601.68k | £247.01k | £65.34k | £51.62k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.87k | £28.91k | £51.44k | £51.33k | £49.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £80.71k | £77.39k | £76.40k | £77.54k | £73.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.21m | £16.31m | £18.86m | £18.71m | £20.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.72k | £199.09k | £237.71k | £275.46k | £295.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.36m | £16.71m | £18.86m | £19.18m | £20.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.32k | £206.26k | £176.38k | £203.00k | £205.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £120.00k | £115.88k | £155.42k | £158.95k | £151.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.32m | £2.61m | £2.57m | £2.40m | £2.18m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.23m | £8.18m | £8.46m | £7.90m | £8.53m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.25m | £1.99m | £2.49m | £2.29m | £2.80m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.43m | £2.51m | £2.78m | £2.68m | £2.79m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6TH DEC 1988 AS AMENDED 10TH NOV 05 AND 14 JUL 06, NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 OCT 10 AND BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 28 OCT 10. AS AMENDED ON 21 DEC 2020 AS AMENDED ON 24 DEC 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29 DEC 2022 as amended on 04 Sep 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE “OBJECTS”) ARE:- (A) TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY AND THEIR FAMILIES AND CARERS, IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION FOR THOSE WHO LIVE IN OR HAVE CONNECTIONS WITH GREATER LONDON OR ITS ENVIRONS AS THE TRUSTEES MAY DECIDE OF ACCOMMODATION, SUPPORT, ACTIVITIES, ADVICE AND SERVICES (INCLUDING SERVICES PROVIDED TO LEARNING DISABLED AND NON-LEARNING DISABLED PEOPLE ON AN INCLUSIVE BASIS); (B) TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY IN PARTICULAR IN RELATION TO PERSONS WITH A LEARNING DISABILITY BY: (I) PROMOTING THE RIGHTS AND NEEDS OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY TO MAKE ACTIVE CHOICES CONCERNING DAY TO DAY LIVING (II) ENCOURAGING THE WIDER COMMUNITY TO RECOGNISE THAT PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY SHOULD HAVE EQUAL RIGHTS OF ACCESS TO ALL SERVICES, AMENITIES AND FACILITIES ON AN INCLUSIVE BASIS (III) HELPING TO DEMONSTRATE THAT PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY CAN BE ACTIVE PARTICIPANTS WITHIN THE WIDER COMMUNITY?
Maes buddion
THE CITY OF WESTMINSTER (OR OTHER PARTS OF GREATER LONDON)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEARNING DISABILITY NETWORK LONDON
16A CROXLEY ROAD
LONDON
W9 3HL
- Ffôn:
- 020 8968 7376
- E-bost:
- hello@ldnlondon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window