ymddiriedolwyr THE MALL SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 801084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryoni Lynch | Cadeirydd | 11 June 2024 |
|
|
||||
Aminul Islam Ahmed | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Nishant Mahajan | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
Lee Dunkerley | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
SARAH CONNOR | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
DAVID PRICE | Ymddiriedolwr | 14 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.