THE CHRISTINE KING MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKING GRANTS FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Nicaragwa
Llywodraethu
- 01 Mawrth 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD FREDERICK HOPPER | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
LAURENCE BALL | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
KIERAN BALL | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
||||
KAREN LILY KING | Ymddiriedolwr | 30 January 1989 |
|
|
||||
HELEN TSU-SHEN BALL-KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIANA WONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.77k | £8.45k | £22.02k | £7.73k | £81.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.83k | £21.36k | £19.49k | £31.67k | £39.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 23 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30TH JANUARY 1989 AND AMENDED ON THE 20 NOVEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE GRANT OF SCHOLARSHIP TO ENABLE STUDENTS FROM CHINA TO STUDY SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE WESTERN WORLD AND IN PARTICULAR IN EUROPE AUSTRALISTRALIASIA AND NORTH AMERICA. (II) THE RELIEF OF POVERTY OR SUFFERING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
232 Bluebell Road
NORWICH
NR4 7LW
- Ffôn:
- 01603665422
- E-bost:
- helenbking@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window