Hanes ariannol THE HAYCORNS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 801146
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019
Cyfanswm Incwm Gros £87.69k £100.40k £106.16k £121.82k £104.67k
Cyfanswm gwariant £86.08k £91.58k £90.24k £110.86k £99.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.00k £4.50k £4.00k £4.00k £3.75k