Hanes ariannol BROMLEY FAMILY LINK
Rhif yr elusen: 801156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (139 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.12k | £15.44k | £10.66k | £50.12k | £60.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.69k | £14.24k | £6.99k | £40.44k | £58.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.82k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.40k | N/A | £23.52k | £28.16k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.