WEST ESSEX FAMILY MEDIATION SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Offering family mediation and information about family mediation to separating and separated couples and their children where apporpriate. Offering short term family change support to children and parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 13 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
- 10 Rhagfyr 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NATIONAL FAMILY MEDIATION HERTS & ESSEX (Enw gwaith)
- THE HERTS & ESSEX FAMILY MEDIATION SERVICE (Enw gwaith)
- WEST ESSEX FAMILY CONCILIATION SERVICE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.10k | £96.07k | £112.53k | £111.88k | £96.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.60k | £115.86k | £128.17k | £112.38k | £100.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 23 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 11 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 20 Chwefror 2008 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 20 Chwefror 2008 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 09 Chwefror 2006 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 16 Ionawr 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16TH JANUARY 1985 AS AMENDED BY DEED DATED 1ST FEBRUARY 1989 AND 28TH JUNE 1989
Gwrthrychau elusennol
TO ALLEVIATE THE DISTRESS CAUSED BY THE BREAK UP OF MARRIAGE IN THE INTERESTS OF PRESERVING AND PROTECTING THE HEALTH BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF ADULTS AND CHILDREN INVOLVED THEREIN AND TO PROMOTE UNDERSTANDING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window