ymddiriedolwyr WENDOVER ARM TRUST
Rhif yr elusen: 801190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Leonard Johnson | Cadeirydd | 21 February 2018 |
|
|
||||
Michael James Bradley | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Christopher John Sargeant | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Kenneth David Palfrey | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Michael John Beckley | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
John Stephen Chapman | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Paul Armstrong | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Peter John Ashton Elwin | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Peter Charles Bird | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Peter Leonard Lockett | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
NIGEL CANNING WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT LEWIS WHEAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.