HAMMERSMITH AND FULHAM ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
social inclusion activities, social enterprises, drop-in service with wide range of therapeutic groups, assertive outreach project, advocacy services at Charing Cross Hospital, Advice and Information service, User involvement projects both at Charing Cross Hospital and in the community, counselling service and physical health advocacy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,979,800
Roddion a chymynroddion | £18.36k | |
Weithgareddau elusennol | £4.93m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £18.00k | |
Buddsoddiadau | £8.71k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,522,513
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £5.52m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,564,648 o 39 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £5.52m |
Pobl

128 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Hounslow
Llywodraethu
- 27 Hydref 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 299556 MIND IN EALING AND HOUNSLOW LIMITED
- 06 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
- HAMMERSMITH & FULHAM MIND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Pal | Cadeirydd | 29 January 2020 |
|
|
||||
Yuqing Qin | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Ellisha Coates | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
William Buckley | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Laura Wilson-Brown | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Jonathan Bullock | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Curran | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Neelkant Gohil | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Gary Redhead | Ymddiriedolwr | 23 July 2020 |
|
|
||||
Tamara Quinn | Ymddiriedolwr | 25 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.23m | £2.80m | £4.01m | £4.36m | £4.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.96m | £2.62m | £3.17m | £4.35m | £5.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.47m | £2.42m | £3.54m | £3.35m | £4.56m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £128.22k | £618.44k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £160.12k | £9.11k | £21.57k | £78.55k | £18.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £69.16k | £37.53k | £19.78k | £18.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.07m | £2.72m | £3.95m | £4.25m | £4.93m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.09k | £11 | £0 | £4.18k | £8.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £65 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.58m | £3.17m | £4.35m | £5.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.97k | £11.04k | £11.64k | £26.04k | £14.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £42.82k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £57.52k | £57.21k | £51.50k | £192.88k | £164.90k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £964.58k | £1.16m | £2.30m | £1.98m | £1.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£119.40k | -£94.96k | -£20.37k | -£9.73k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £208.49k | £256.43k | £527.31k | £345.84k | £657.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13TH MAY 1988, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 9 MAY 2006. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 MAR 2017 as amended on 23 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE PRESERVATION OF GOOD MENTAL HEALTH IN PARTICULAR BY ENABLING AND EMPOWERING EVERYONE EXPERIENCING MENTAL HEALTH PROBLEMS TO LIVE WITH, MANAGE AND RECOVER FROM THEIR CONDITIONS. 2. TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE WITH MENTAL HEALTH PROBLEMS BY WORKING TO INCREASE THE UNDERSTANDING OF MENTAL HEALTH AND MENTAL HEALTH PROBLEMS BY GATHERING AND DISSEMINATING INFORMATION AND WORKING TO RAISE AWARENESS, PROMOTE UNDERSTANDING AND CHALLENGE STIGMA AND DISCRIMINATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
309 LILLIE ROAD
LONDON
SW6 7LL
- Ffôn:
- 02074710580
- E-bost:
- enquiries@hfmind.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window