MAIDSTONE INDEPENDENT CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 801267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We promote the understanding, teaching and demonstration of Christian spiritualism. We hold three divine services every week, a healing service weekly and regular special events and open days.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £15,772
Cyfanswm gwariant: £18,702

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Samantha-Jayne Baxter Cadeirydd 08 April 2018
Dim ar gofnod
PATRICIA LEVER Ymddiriedolwr 18 February 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.85k £1.69k £3.29k £6.75k £15.77k
Cyfanswm gwariant £11.67k £5.00k £3.98k £8.32k £18.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 16 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
37 Boughton Lane
Maidstone
ME15 9QW
Ffôn:
01622741731
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael