Hanes ariannol THE MYALGIC ENCEPHALOPATHY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 801279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £419.33k | £555.71k | £1.11m | £1.26m | £860.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.49k | £499.97k | £493.09k | £486.33k | £631.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £513.59k | £1.07m | £1.21m | £812.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £23.30k | £22.97k | £43.98k | £35.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £15.50k | £7.51k | £10.72k | £12.74k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.32k | £8.24k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £192.82k | £732.79k | £703.72k | £490.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £499.97k | £493.09k | £486.33k | £631.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.30k | £4.33k | £6.97k | £5.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £173.82k | £150.34k | £73.08k | £101.61k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.