SPAYWATCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Spaywatch is no longer active, and is in the process of winding down according to the Charity Commission's terms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 March 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Norden | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
ROBERT HODSON | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Carole Daisy Scullion | Ymddiriedolwr | 14 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/03/2017 | 18/03/2018 | 18/03/2019 | 18/03/2020 | 18/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.23k | £5.98k | £12.44k | £15.44k | £14.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.10k | £31.50k | £31.34k | £26.50k | £12.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 131 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 131 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 18 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 497 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 497 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 18 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 862 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 862 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 18 Mawrth 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Mawrth 2020 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18TH MARCH 1989 as amended on 12 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROMOTE THE WELFARE OF ANIMALS IN DISTRESS BY THE PROVISION OF A SPAYING SERVICE.(II) TO SUPPORT THE WORK OF ANIMAL CHARITIES AND THE CHARITABLE WORK OF OTHER ANIMAL WELFARE GROUPS PROVIDED ALWAYS THAT NOT MORE THAN A QUARTER OF THE ANNUAL INCOME OF THE CHARITY SHALL BE EXPENDED IN THIS WAY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 Station Road
Fulbourn
CAMBRIDGE
Cambridgeshire
Cambridgeshire
CB21 5ES
- Ffôn:
- 01733370198
- E-bost:
- SPAY.WATCH@OUTLOOK.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window