ymddiriedolwyr HEADS UP SOMERSET LTD
Rhif yr elusen: 801391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WENDY ATTRIDGE | Cadeirydd | 26 January 2012 |
|
|
||||
PIERS ROSE | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Gemma Heyel | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
John Boucher | Ymddiriedolwr | 16 August 2018 |
|
|
||||
Carrolle Skeates | Ymddiriedolwr | 19 December 2017 |
|
|
||||
Philip Welch | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||
VANESSA GORDON | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.