DRAMA UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Drama UK (Formerly the National Council for Drama Training and Conference of Drama Schools) is a partnership of employers in the theatre, broadcast and media industry, employee representatives and training providers. It exists to act as a champion for the industry by working to optimise support for professional drama training and education, embracing change and development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1989: Cofrestrwyd
- 11 Tachwedd 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NCDT (Enw gwaith)
- NATIONAL COUNCIL FOR DRAMA TRAINING (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 30/11/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.76k | £184.58k | £220.65k | £234.46k | £201.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.90k | £211.38k | £251.08k | £233.38k | £205.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2016 | 28 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2016 | 28 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 23 Awst 2016 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 23 Awst 2016 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 07 Hydref 2015 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 07 Hydref 2015 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 30 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | 30 Mehefin 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/03/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/03/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PERSONS AND STUDENTS IN ALL FORMS OF DRAMATIC ART.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window