Hanes ariannol THE NATIONAL CHILDBIRTH TRUST
Rhif yr elusen: 801395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.29m | £14.35m | £10.41m | £10.86m | £11.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.72m | £16.47m | £10.35m | £10.61m | £11.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £447.00k | £487.00k | £561.00k | £530.00k | £796.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £236.00k | £4.00k | £617.00k | £396.00k | £432.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.69m | £1.40m | £1.51m | £1.07m | £958.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.30m | £1.14m | £308.00k | £414.00k | £515.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.00m | £11.53m | £8.48m | £9.25m | £9.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £190.00k | £155.00k | £77.00k | £84.00k | £93.00k | |
|
Incwm - Arall | £108.00k | £120.00k | £37.00k | £48.00k | £37.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.96m | £14.85m | £9.38m | £9.73m | £10.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £876.00k | £1.49m | £478.00k | £210.00k | £239.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £41.00k | £34.00k | £51.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £17.00k | £26.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Arall | £891.00k | £120.00k | £495.00k | £676.00k | £718.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.