MRS Independent Living

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working in North East London, we support people in need to stay independent, active and connected to their communities. We provide practical help through our home adaptations and therapeutic decluttering services, social and digital inclusion activities, falls prevention services, and advice and advocacy for people from marginalised and excluded communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £65,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £19,800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Llundain
- Hackney
- Islington
Llywodraethu
- 08 Mehefin 1989: Cofrestrwyd
- THE MOBILE REPAIR SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takumba Maria Lawal | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||||
Michelle Cornes | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|||||||
Andrew Tunks | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|||||||
Oyetade Oyebode | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||
Des Hardiman | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||||
Dr John Miles | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JANE TILSTON BSC MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEPHEN STEPPENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
REBECCA HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.33k | £225.55k | £300.90k | £335.07k | £419.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £258.64k | £262.91k | £286.15k | £307.98k | £404.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £60.00k | £65.00k | £65.00k | £95.00k | £65.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.82k | £37.53k | N/A | £19.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30TH DECEMBER 1986 as amended on 22 Oct 2020 as amended on 08 Oct 2020 as amended on 05 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
The relief of those in need by reason of age, ill-health, disability, financial hardship or other disadvantage in the London Boroughs of Islington, Hackney, City of London and other boroughs, through the provision of services and products to promote independence, health and wellbeing and social inclusion.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HACKNEY AND ISLINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
329 Queensbridge Road
LONDON
E8 3LA
- Ffôn:
- 03303801013
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window